P. 1
Cara BERHITUNG Cepat

Cara BERHITUNG Cepat

|Views: 121|Likes:
Published by najwashabira

More info:

Published by: najwashabira on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2011

pdf

text

original

Cara BERHITUNG Cepat

Masih inget pelajaran Matematika? Orang bilang, pelajaran matematikaadalah pelajaran yang paling sulit semasa masih di bangku sekolah dulu. Tapi coba perhatikan trik ini. Namanya math magic. Kebetulan saya nemu dimailing list. Saya pikir, berguna banget buat kamu, adik kamu yang masih duduk di bangku sekolah barangkali, atau anak kamu... Si kecil bakal keliatan sangat pinter loh. Kalo mereka pinter kita juga yang bangga Ok ayo kita mulai...

Perkalian 9, 99, atau 999
Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1. Jadi, 9×9 sama saja dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81. Ayo coba contoh yang lebih sulit: 46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414. Satu contoh lagi: 68×9 = 680-68 = 612. Untuk perkalian 99, artinya kita mengalikan dengan 100-1. Jadi, 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554. Kalo udah gitu, kalian semua pasti tahu bahwa perkalian 999 sama dengan perkalian 1000-1 38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962. Masih bisa ngikuti? ayo kita lanjut

Perkalian 11
Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka, kecuali bagi angka yang ada di bagian ujung. Lebih jelasnya gw jelasin di bawah ini : Untuk perkalian 436 dengan 11 mulailah dari kanan ke kiri (selalu dari kanan ke kiri ya...) Pertama tulis 6 lalu jumlahkan 6 dengan angka di sebelahnya yaitu 3 sehingga didapatkan angka 9. Tuliskan 9 disebelah kiri 6. Lalu jumlahkan 3 dengan 4 untuk mendapat angka 7. Tuliskan angka 7.

tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan. 6+5 = 11. 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60. (4)(4+6)(6+5)(5+7)(7). Ayo kita buat contoh yang lebih sulit: 3254×11. tambah 1 yang tadi kita simpan = 12.. Jadilah.Terakhir tuliskan angka yang paling kiri yaitu 4. tambah 1 yang tadi kita simpan = 11. 25.ayo jalan lagi Perkalian 5.. 4286×5 = 42860/2 = 21430. 436×11 = 4796. Contoh yang lain: 64×5 = 640/2 = 320. mantepkan? ini masih ga terlalu sulit. (3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794. Tuliskan 2 dan simpan angka 1. tuliskan 1 dan simpan 1. or 125 Perkalian dengan 5 sama saja mengalikan dengan 10 lalu di bagi 2. Sekali lagi tuliskan 2 dan simpan 1. 4657×11 = 51227 . Mulai dari kanan tuliskan angka 7. CATATAN : Untuk pembagian dengan 4. Terakhir angka paling kiri. Jadi. Ingat selalu mulai dari kanan ke kiri yak! Sekarang contoh yang lebih sulit lagi: 4657×11. 4. kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak dua kali . Lalu 5+7=12. Hehehe. sama saja kita kalikan dengan 100 (tambahkan dua angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 4. Juga. So. 4+6 = 10. untuk perkalian dengan 10 cukup tambahkan 0 di dibagian belakang angka Contoh : 1000 x 5 = 5000 Lagi. Sebagai catatan. Untuk perkalian 25.

buat pemangkatan.64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600. lalu kurangi dengan 4.. Mudah kan? hehehe melangkah lagi! Mengalikan dua bilangan yang mempunyai selisih 2..... 99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999 Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 4.. Ok ini contohnya : . CATATAN : Untuk pembagian dengan 8. 58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450. (14 . sama seperti tadi kita cari angka tengahnya.So.. 12×14 = (13×13)-1 = 168. kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak tiga kali 32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000. 12 13 14 (artinya 13 adalah angka tengah).jadi metode ini bisa dipakai) Pertama kita cari angka tengah antara 12 dan 14.12 = 2. Untuk perkalian 125. 48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000. atau 6 Untuk perkalian seperti ini gw langsung kasi contoh ya Ambil contoh : 12×14. berikutnya kita tinggal membuat perkalian 13 x 13 lalu di kurangi 1. sama saja kita kalikan dengan 1000 (tambahkan tiga angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 8. 16×18 = (17×17)-1 = 288. 4..

. Pemangkatan bilangan puluhan yang berakhiran 5 Untuk yang ini bener2 gampang kok.. 13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221. lalu kurangi dengan 9. Disini terlihat bahwa digit pertama puluhan di atas adalah sama yaitu 4 sedangkan jumlah dari digit kedua adalah 2 + 8 = 10 Cara cepatnya sederhana saja : Kita kalikan 4 dengan 4+1 Jadi gini hasilnya 4 x (4+1) = 4 x 5 = 20 Tuliskan angka 20 . 17×23 = (20×20)-9 = 391.. Contoh kita mau ngitung berapakah 35 x 35 Kita tinggal mengalikan 3 x 4 = 12 (angka 4 di dapat dari 3 tambah 1) Kemudian 5 x 5 = 25 Jadi 35 x 35 = 1225 Mudahkan? Contoh lagi : 65 x 65 Kalikan 6 x 7 = 42 (angka 7 di dapat dari 6 tambah 1) Kemudian 5 x 5 = 25 Jadi 65 x 65 = 4225 Dari situ kita tahu bahwa pemangkatan bilangan puluhan berakhiran 5 pasti angka belakangnya 25 So.buat pemangkatan. Ok ini contohnya : 12×18 = (15×15)-9 = 216. Hehehe.11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.. 85 x 85 = 7225 (tahukan dari mana dapetinnya?) Perkalian puluhan dimana digit pertama adalah sama dan jumlah digit kedua adalah 10 Contohnya kita ingin mengalikan 42 x 48. sama seperti tadi kita cari angka tengahnya... Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 6..trik ini bisa di pakai bukan hanya untuk belasan tapi bisa sampai ribuan...

8 x 8 = 64 Tuliskan ke dua hasil tadi dan jadilah 2564 Langkah 2 : Kalikan 5 dengan 8 = 40 Gandakan hasil tersebut. 40 x 2 = 80 Tambahkan 1 angka 0. ajarkan ini ke putra putri anda Nah untuk yang berikut ini agak sedikit rumit.Lanjut lagi kalikan 2 dengan 8 Jadi gini hasilnya 2 x 8 = 16 Tuliskan angka 16 Jadilah 42 x 48 = 2016 Gampang kan? contoh lagi 64 x 66 Kita buat 6 x (6+1) = 6 x 7 = 42 6 x 4 = 24 Hasilnya 64 x 66 = 4224 Masih bingung? Contoh lagi : 83 x 87 Rumusnya. jadilah 800 Langkah 3 : Jumlahkan 2564 dengan 800... 8 x (8+1) = 8 x 9 = 72 3 x 7 = 21 Hasilnya 83 x 87 = 7221 Ok ? Hehehehe... Ambil contoh kita ingin melakukan pemangkatan 58 alias 58 x 58 Langkah 1 : Kalikan 5 dengan 5.. 5 x 5 = 25 Kalikan 8 dengan 8.tapi kalo disimak bisa kok bro Pemangkatan Puluhan Ini perlu sedikit konsentrasi. 2564 + 800 = 3364 ..

masih bingung? yuk contoh lagi yuk 32 x 32 Langkah 1 : 3 x 3 = 9 ----> tapi tuliskan 09 ya supaya 2 digit bisa tercipta 2 x 4 = 4 ----> tapi tuliskan 04 ya supaya 2 digit bisa tercipta Kedua hasil di tulis menjai 0904 Langkah 2 : 3 x 2 = 6 GANDAKAN 6 x 2 = 12 Tambahkan satu 0 dibelakangnya dan jadilah 120 Langkah 3 : 120 + 0904 ----> artinya 120 + 904 = 1024 Itulah hasilnya 32 x 32 = 1024 Mantep kan? Mau coba lagi? Boleh! 67 x 67 6 x 6 = 36 7 x 7 = 49 Jadi.Itulah hasilnya 58 x 58 = 3364 Hehehe.... 3649 6 x 7 x 2 = 84 tambah satu 0 jadi 840 3649 + 840 = 4489 Sehingga 67 x 67 = 4489 Kalikan dengan 2. bagi dengan 2 Kalau anak2 kita mengalami kesulitan pengalian yang besar kita bisa ajarkan ke mereka untuk membagi dengan 2 dan mengalikan dengan 2 Ini contohnya : kita ingin mengalikan 14 x 16 Maka yang kita lakukan adalah..kalikan salah satu (antara 14 atau 16) dengan 2.. dan bagikan salah satu .

Contoh lain: 12×15 = 6×30 = 180 48×17 = 24×34 = 12×68 = 6×136 = 3×272 = 816.(14 atau 16) dengan 2. Pada dasarnya lebih mudah menghitung 6 x 30 dari pada 12 x 15 kan? Lebih mudah menghitung 122 x 2 dari pada 14 x 16 Setuju? Contoh yang sangat mudah tapi bermanfaat . hingga kita mendapatkan perkalian yang mudah 14×16 = 28×8 = 56×4 = 112×2 = 224.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->