P. 1
Banyak Cara Untuk Menentukan Akar Kuadrat Dari Suatu Bilangan

Banyak Cara Untuk Menentukan Akar Kuadrat Dari Suatu Bilangan

|Views: 2,980|Likes:
Published by Muchammad Tamyiz

More info:

Published by: Muchammad Tamyiz on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Banyak cara untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan.

Dari banyak cara ini, kita perlu memilih mana yang paling tepat dan sesuai bagi kita atau anak-anak kita. Kami di APIQ terus mengadakan riset bagaimana cara yang paling asyik untuk menghitung akar kuadrat. Kami, APIQ, berbahagia karena telah menemukan cara menghitung akar kuadrat dengan permainan. Anak-anak usia dini, usia 4 atau 5 tahun, dapat memainkan permainan APIQ ini dengan bonus dapat menghitung akar kuadrat. Mari kita coba pelajari berbagai macam cara menghitung akar kuadrat. 1. Cara coba-coba. Ini adalah cara paling umum untuk menyelesaikan hitungan akar kuadrat. Cara ini sangat cocok bagi anak-anak, kita, yang telah lancar menghitung kuadrat atau perkalian. Misal kita akan menghitung akar (kuadrat) dari 64. Maka kita coba 5×5 = 25 (terlalu kecil). Coba 9×9 = 81 (terlalu besar). Coba 7×7 = 49 (terlalu kecil). Coba 8×8 = 64 (betul). Jadi kita peroleh akar 64 adalah 8. 2. Cara faktorisasi. Cara ini cukup menarik dan taktis. Misal, berpakah akar dari 64? Maka 64 = 2×32 = 2x2x16 = 4×16 Maka akar 64 = akar 4 x akar 16 =2x4 = 8 (Selesai). Cara faktorisasi ini sangat berguna sampai pelajaran matematika tingkat tinggi. Ketika duduk di bangku SMA, kita sering menggunakan cara faktorisasi. Ketika kuliah kalkulus, kita juga sering menggunakan cara faktorisasi. Misal, berapa akar dari 72? Maka 72 = 9×8 = 9x4x2 Jadi akar 72 = 3x2x akar 2 = 6akar2 = 6√2. 3. Cara pendekatan. Cara ini adalah variasi dan lanjutan dari cara coba-coba. Setelah berlatih beberapa kali, kita akan sangat mahir dengan cara ini. Cara pendekatan ini sangat dahsyat untuk menghitung akar yang nilainya cukup besar. Misal, berapakah akar dari 1681?

Pendekatan paling masuk akal adalah 40×40 = 1600. Karena satuan dari 1681 adalah 1 maka satuan dari akarnya tentu 1 atau 9. Dalam hal ini kita memilh 1. (Mengapa?). Jadi kita peroleh jawaban 40+1 = 41 Misal, berapakah akar dari 3364? Pendekatan paling masuk akal adalah 50×50 = 2500. (sedangkan 60×60 = 3600, terlalu besar). Karena satuan dari 3364 adalah 4 maka satuan dari akarnya adalah 2 atau 8. Dalam hal ini kita memilih 8. (Mengapa?) Jadi kita peroleh jawaban 50+8 = 58. 4. Dan lain-lain. Tentu masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghitung akar kuadrat. Teruslah berkreasi. Temukan cara yang paling sesuai untuk anak Anda. Bagi siswa-siswa APIQ, materi menarik akar kuadrat termasuk materi yang sangat disukai. Menarik akar tampak seperti sulit. Tetapi begitu paham caranya ternyata sangat mudah. Apa lagi bila belajarnya sambil bermain. APIQ juga mengembangkan cara menarik akar pangkat 3 (akar kubik) yang asyik. trick nya adalah : Spoiler for Trick: 1) 23 x 27 --> 2 3 <---> 2 7 <-______x 621 2) 36 x 34 --> 3 6 <---> 3 4 <-______x 1224

dan angka belakang yang bewarna merah. tricknya : angka depan dikalikan dengan rumus : n x (n+1) angka belakang dikalikan seperti biasa.Penjelasan : angka depan yang bewarna biru harus dalam puluhan yang sama. bila dijumlahkan genap 10. maka dari 2 contoh tersebut : 1) 23 x 27 __________ 2 x (2+1) = 6 3 x 7 = 21 maka hasilnya 621 2) 36 x 34 ___________ 3 x (3+1) = 12 6 x 4 = 24 maka hasilnya 1224 contoh lain : 78 x 72 7 x (7+1) = 56 8 x 2 = 16 maka hasilnya adalah 5616 (buktikan dengan kalkulator) .

ketemu deh hasilnya mau share ajah. misal 11x21=231 11x54=594 caranya jumlahin aja 2 angka yg di kaliin sama 11. taro ditengah" angka 5 sama 4. trus hasilnya taro di tengah". 6+1.. atau kuis2 akademik lainnya yang memerlukan perhitungan dengan cepat... mohon mangap kalo salah/ repost tapi setau ane ni cuma berlaku sama angka2 yg kalo di jumlahin kurang dari 10 misal 3+2..dst Ok ayo kita mulai . 7+2..contoh lain : 82 x 88 = 7216 Biasa perkalian tersebut muncul di acara seperti cepat tepat. gini 11x21=231 jadi 2+1 dijumlahin=3 trus 3 nya taro di antara 2 sama 1= jadi 231 dehh contoh lain: 11x54=594 5+4=9... Terkadang tidak sedikit angka2 seperti itu muncul di soal ujian.

Untuk perkalian 99. . Tuliskan angka 7. Jadi. kalian semua pasti tahu bahwa perkalian 999 sama dengan perkalian 1000-1 38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962. 99. Jadi. atau 999 Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1. 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554. Satu contoh lagi: 68×9 = 680-68 = 612. Perkalian 9. artinya kita mengalikan dengan 100-1. Lalu jumlahkan 3 dengan 4 untuk mendapat angka 7. Kalo udah gitu. 9×9 sama saja dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81. Masih bisa ngikuti? ayo kita lanjut 2.1. Ayo coba contoh yang lebih sulit: 46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414. kecuali bagi angka yang ada di bagian ujung Lebih jelasnya gw jelasin di bawah ini : untuk perkalian 436 dengan 11 mulailah dari kanan ke kiri (selalu dari kanan ke kiri ya) Pertama tulis 6 lalu jumlahkan 6 dengan angka di sebelahnya yaitu 3 sehingga didapatkan angka 9 Tuliskan 9 disebelah kiri 6. Perkalian 11 Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka.

4. 4657×11 = 51227 . Mulai dari kanan tuliskan angka 7. Lalu 5+7=12.ayo jalan lagi 3. 4+6 = 10. 436×11 = 4796. mantepkan? ini masih ga terlalu sulit. tambah 1 yang tadi kita simpan = 11. (3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794. tuliskan 1 dan simpan 1. tambah 1 yang tadi kita simpan = 12. Ayo kita buat contoh yang lebih sulit: 3254×11. Terakhir angka paling kiri.. Tuliskan 2 dan simpan angka 1. Sekali lagi tuliskan 2 dan simpan 1. tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan. Jadi. Perkalian 5. 25. or 125 Perkalian dengan 5 sama saja mengalikan dengan 10 lalu di bagi 2. Ingat selalu mulai dari kanan ke kiri yak! Sekarang contoh yang lebih sulit lagi: 4657×11. 6+5 = 11. Hehehe. CATATAN : Untuk perkalian dengan 10 cukup tambahkan 0 di dibagian belakang angka Contoh : 1000 x 5 = 5000 . So. Jadilah. (4)(4+6)(6+5)(5+7)(7)..Terakhir tuliskan angka yang paling kiri yaitu 4.

Contoh yang lain: 64×5 = 640/2 = 320. CATATAN : Untuk pembagian dengan 8. sama saja kita kalikan dengan 1000 (tambahkan tiga angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 8. Untuk perkalian 25... kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak dua kali 64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600.. Mengalikan dua bilangan yang mempunyai selisih 2. 58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450. 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60. sama saja kita kalikan dengan 100 (tambahkan dua angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 4.. kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak tiga kali 32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000. Juga. (14 . Untuk perkalian 125. 4.12 = 2.So. atau 6 Untuk perkalian seperti ini gw langsung kasi contoh ya Ambil contoh : 12×14. 4286×5 = 42860/2 = 21430. 48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000.Lagi.jadi metode ini bisa dipakai) Pertama kita cari angka tengah antara 12 dan 14. Mudah kan? hehehe melangkah lagi! 4. CATATAN : Untuk pembagian dengan 4. 12 .

.. lalu kurangi dengan 9.. Ok ini contohnya : 12×18 = (15×15)-9 = 216. berikutnya kita tinggal membuat perkalian 13 x 13 lalu di kurangi 1.hehehehehe 5...... 12×14 = (13×13)-1 = 168... Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 6... sama seperti tadi kita cari angka tengahnya.... lalu kurangi dengan 4.. .buat pemangkatan. Ok ini contohnya : 11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.. 99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999 Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 4. Hehehe.sekarang kita sambung lagi pelajaran kita. 17×23 = (20×20)-9 = 391.ntar gw sambung.. sama seperti tadi kita cari angka tengahnya.buat pemangkatan.. 16×18 = (17×17)-1 = 288.sudah kenyang. Tengkyu all Naaah sudah makan.... Pemangkatan bilangan puluhan yang berakhiran 5 Untuk yang ini bener2 gampang kok. Masih ada trik lagi.trik ini bisa di pakai bukan hanya untuk belasan tapi bisa sampai ribuan..13 14 (artinya 13 adalah angka tengah). 13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221.

. Perkalian puluhan dimana digit pertama adalah sama dan jumlah digit kedua adalah 10 Contohnya kita ingin mengalikan 42 x 48. Disini terlihat bahwa digit pertama puluhan di atas adalah sama yaitu 4 sedangkan jumlah dari digit kedua adalah 2 + 8 = 10 Cara cepatnya sederhana saja : Kita kalikan 4 dengan 4+1 Jadi gini hasilnya 4 x (4+1) = 4 x 5 = 20 Tuliskan angka 20 Lanjut lagi kalikan 2 dengan 8 Jadi gini hasilnya 2 x 8 = 16 Tuliskan angka 16 Jadilah 42 x 48 = 2016 .Contoh kita mau ngitung berapakah 35 x 35 Kita tinggal mengalikan 3 x 4 = 12 (angka 4 di dapat dari 3 tambah 1) Kemudian 5 x 5 = 25 Jadi 35 x 35 = 1225 Mudahkan? Contoh lagi : 65 x 65 Kalikan 6 x 7 = 42 (angka 7 di dapat dari 6 tambah 1) Kemudian 5 x 5 = 25 Jadi 65 x 65 = 4225 Dari situ kita tahu bahwa pemangkatan bilangan puluhan berakhiran 5 pasti angka belakangnya 25 So 85 x 85 = 7225 (tahukan dari mana dapetinnya?) 6..

Pemangkatan Puluhan Ini perlu sedikit konsentrasi Ambil contoh kita ingin melakukan pemangkatan 58 alias 58 x 58 Langkah 1 : Kalikan 5 dengan 5.. 8 x 8 = 64 Tuliskan ke dua hasil tadi dan jadilah 2564 .Gampang kan? contoh lagi 64 x 66 Kita buat 6 x (6+1) = 6 x 7 = 42 6 x 4 = 24 Hasilnya 64 x 66 = 4224 Masih bingung? Contoh lagi : 83 x 87 Rumusnya 8 x (8+1) = 8 x 9 = 72 3 x 7 = 21 Hasilnya 83 x 87 = 7221 Ok bro and sis? hehehehe ajarkan ini ke putra putri anda Nah untuk yang berikut ini agak sedikit rumit. 5 x 5 = 25 Kalikan 8 dengan 8..tapi kalo disimak bisa kok bro 7.

. 40 x 2 = 80 Tambahkan 1 angka 0. jadilah 800 Langkah 3 : Jumlahkan 2564 dengan 800.Langkah 2 : Kalikan 5 dengan 8 = 40 Gandakan hasil tersebut..masih bingung? yuk contoh lagi yuk 32 x 32 Langkah 1 : 3 x 3 = 9 ----> tapi tuliskan 09 ya supaya 2 digit bisa tercipta 2 x 4 = 4 ----> tapi tuliskan 04 ya supaya 2 digit bisa tercipta Kedua hasil di tulis menjai 0904 Langkah 2 : 3 x 2 = 6 GANDAKAN 6 x 2 = 12 Tambahkan satu 0 dibelakangnya dan jadilah 120 Langkah 3 : 120 + 0904 ----> artinya 120 + 904 = 1024 Itulah hasilnya 32 x 32 = 1024 Mantep kan? .. 2564 + 800 = 3364 Itulah hasilnya 58 x 58 = 3364 Hehehe.

. Contoh lain: 12×15 = 6×30 = 180 .kalikan salah satu (antara 14 atau 16) dengan 2. bagi dengan 2 Kalau anak2 kita mengalami kesulitan pengalian yang besar kita bisa ajarkan ke mereka untuk membagi dengan 2 dan mengalikan dengan 2 Ini contohnya : kita ingin mengalikan 14 x 16 Maka yang kita lakukan adalah. hehehehe see ya 8... Kalikan dengan 2. hingga kita mendapatkan perkalian yang mudah 14×16 = 28×8 = 56×4 = 112×2 = 224... dan bagikan salah satu (14 atau 16) dengan 2.. tapi gw kerja dulu ya coy.Mau coba lagi? Boleh! 67 x 67 6 x 6 = 36 7 x 7 = 49 3649 6 x 7 x 2 = 84 tambah satu 0 jadi 840 3649 + 840 = 4489 Sehingga 67 x 67 = 4489 TOP! Masih ada lagi ..

Pada dasarnya lebih mudah menghitung 6 x 30 dari pada 12 x 15 kan? Lebih mudah menghitung 122 x 2 dari pada 14 x 16 Berikut ini contoh perhitungan yang disukai Feynman. Tetapi apa kreatifnya? Apa asyiknya? Ini lah cara asyiknya! 542 = 2916 29 kita peroleh dari 25 + 4 16 kita peroleh dari 42 562 = 3136 31 kita peroleh dari 25 + 6 36 kita peroleh dari 62 . Berhasil? Coba lagi yang ini: 592 = … … … 512 = 2601 522 = … … … 532 = … … … Tentu kita dapat menghitungnya dengan cara seperti biasa. Saya mengenal sebelumnya dari Trachtenberg. Kita juga dapat menyelesaikannya dengan kalkulator.48×17 = 24×34 = 12×68 = 6×136 = 3×272 = 816. Dan saya sudah melakukan berbagai visualisasi dengan teknik perkalian bintang di APIQ. 542 = 2916 552 = 3025 562 = 3136 572 = … … … 582 = … … … Cobalah mengisi titik-titik di atas degan menebaknya. Anda pasti bisa langsung menebaknya.

SPMB. shrsnya 49 + 5 = 54 5^2 = 25. jadi 5625 contoh lain. jd angka 2 di 25 disejajarkan dengan angka 0 ) Utk soal di atas 54^2. jadi 4096. 68 x 6 = 408 4^2 = 16. 75+ 5= 80. Anda juga dapat mengembangkan teknik berhitung cepat sendiri sesuai kebutuhan Anda.572 = 3249 32 kita peroleh dari 25 + 7 49 kita peroleh dari 72 Bagi Anda yang akan menempuh UN. jadi 5425. teknik berhitung cepat juga dapat membantu Anda. Kenapa rumus itu tidak berlaku untuk 75^2?? menurut rumus itu. 90×8 = 720 5^2 = 25. bisa di kembangkan tidak?? Thanks 75^2. 54+4= 58. 78^2 =… yang harus dilakukan adalah mengkuadratkan angka belakang 8^2 = 64 mengkalikan semua angka yg terlihat 7x8x2=112 megkuadratkan angka didepan 7^2 = 49 ini bagian pentingnya. 5^2 = 25.. 80×7= 560. 58 x 5 = 290 4^2 = 16. dan UMPTN 2008.setiap ketemu angka puluhan harus dipisah satuan dan puluhannya nanti akan terbentuk pola… 4|9 11|2 6|4 . 85^2 85 + 5 = 90. kalau rumus saya di bawah ini. Jadi 2916 utuk 64^2. Tapi saya khawatir akan menjadi terlalu panjang. Padahal hsilnya 5625. Mohon doanya agar saya dapat menulis teorema L’Hospital pada kesempatan berikutnya. 64+4= 68. Jadi 7225 ( angka 0 di 720 itu puluhan karena angka yg dikalikan adalah puluhan “80″. Tadinya saya akan menulis teknik berhitung cepat limit dengan teorema L’Hospital.

Prosedur : 1.yang satu kamar dijumlahkan.kira-kira begitu contoh lain : 73^2=… 4|9 4|2 0|9 = 5329 97^2 = 8|1 12|6 4|9 = 9409 kuncinya di satuan dan puluhan… tertantang dengan angka ratusan?? 132^2=….10 Kemudian hafalkan tabel berikut . 53 = 25 + 3 =28 3 x 3 = ii9 <<<ratusan jadi 09 jadi 2809 -kalo satuannya angka 5 berarti contoh 65 6(6+1) = 42 5 x 5 = ii25 jadi 4225 Anda mampu menghitung operasi matematika akar kuadrat 2 dengan cepat. Sebelumnya anda harus bisa menghafal kuadrat bilangan pangkat tiga angka minimal dari 1 . puluhan pindah ke kiri 6084…. satuan tetap di kamar.

Misal anda harus mencari akar dari 373248. lihat tabel pasangan angka 8 yaitu 2. tetapi ada rumus yang menarik untuk saya pelajari. . Pasti jawaban anda tepat. Kemudian kita lihat 3 digit angka pertama yaitu 373. ( Misal 12x12x12) 4. Jadi hasilnya 72. 8. Beri dia kalkulator dan Suruh dia menuliskan 2 digit angka pada kalkulator. Kita tahu bahwa 373 terletak diantara 7³ = 343 dan 8³ = 512. Tulis 7 sebagai digit pertama jawabannya. Entah itu apa artinya. yaitu angka 7. Suruh dia memberitahukan hasilnya kepada anda. Maka kita ambil yang terkecil. Ajak seseorang untuk bermain. 6. Tulis dua sebagai digit terakhir jawabannya. Katakan bahwa anda akan menghitung akar pangkat 3 nya dengan cepat. 9. Pangkatkan 3 dua digit angka tersebut. Akhirnya saya pelajari rumus tersebut dan berikut laporannya : Hasil dari perhitungan akar kuadrat dengan menggunakan rumus ini sangat mendekati dengan hasil sebenarnya. Cara menghitungnya adalah seperti contoh berikut. Kita lihat digit terakhir adalah angka 8. 5. 3.2. 7.

828427125 3 Menggunakan Rumus 1 1.645751311 2.416666667 1.732050808 2 2.449489743 2.236067977 2. N adalah sebarang bilangan asli atau bilangan cacah A adalah bilangan asli yang jika dikuadratkan nilainya sangat mendekati N Dan b adalah Misalnya untuk menghitung Sehingga.833333333 3 .45 2.75 2 2.236111111 2. maka .414213562 1. maka kita pilih sehingga sangat mendekati 13. . Nilai yang sebenarnya adalah Berikut ini adalah beberapa nilai untuk sampai dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1.Rumusnya adalah sebagai berikut : Dengan.647727273 2.

291502622 5.606060606 3.831355932 5.872983346 4 4.605551275 3.582575695 4.9 5 5.830951895 5.385185185 5.657017544 5.464285714 3.472222222 4.741657387 3.31662479 3.708333333 6.164414414 6.782520325 6.123105626 4.245 6.162280702 3.071067812 7.358898944 4.403138528 6.242640687 4.742753623 3.708203932 6.164414003 6.8556546 6.633333333 6.291509434 5.099019608 5.795831523 4.16227766 3.480740698 6.196153846 5.58277027 4.855923695 6.141428429 3.082762557 6.744827586 5.071067821 7.744562647 5.633249581 6.358928571 4.567764363 5.477272727 5.10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 3.480769231 6.477225575 5.567857143 5.32455532 6.898979486 5 5.916666667 6 6.403124237 6.690789474 4.123106061 4.316666667 3.464101615 3.242647059 4.796474359 4.324561404 6.08276253 6.244997998 6.196152423 5.557438524 6.92820323 7 7.916079783 6 6.928571429 7 7.141428571 .656854249 5.099019514 5.472135955 4.875 4 4.69041576 4.385164807 5.782329983 6.557489451 6.

615773106 7.831866197 8.937253933 8 8.52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 7.81038961 7.660254038 8.185353053 8.643650761 7.416198487 7.211103253 7.544023723 8.062257752 8.348469228 7.280109889 7.591663047 9.211102551 7.348474341 7.16515139 9.831760866 8.810249676 7.486832981 9.280112045 7.874007874 7.746068152 7.660296763 8.745966692 7.615821095 7.426157407 8.485281374 8.591682723 9.774964387 8.327379053 9.602355072 8.055385138 9.433986928 9.539405685 9.944444444 9 9.643678161 .544003745 8.219544457 9.9375 8 8.165151515 9.327380952 9.483314774 7.483333333 7.380834977 9.416208791 7.681216931 7.38083152 9.246212121 8.888194417 8.88833042 8.775044326 8.717857143 8.273618495 9.433981132 9.124038405 8.05538514 9.124038462 8.485294118 8.486842105 9.110433604 9.366604478 8.539392014 9.219544846 9.062257748 8.273619428 9.681145748 7.717797887 8.426149773 8.110433579 9.246211251 8.602325267 8.874195624 7.549834435 7.30662594 8.306623863 8.549865229 7.185352772 8.94427191 9 9.366600265 8.

yaitu mempunyai selisih 0. dengan menggunakan rumus tersebut.16515139 9.000138122 9.004906209 Jika diperhatikan. Nilai dari mempunyai tingkat ketelitian yang bagus dibandingkan nilai dari .695359715 9.798022599 9.165217391 9. Berbeda dengan jika yang kita hitung adalah yang lebih besar dari dan mendekati suatu kuadrat sempurna.38083152 9. tentu nilai b akan negatif.110519126 9.055494505 9.746794345 9.433981132 Rumus untuk b negatif 9.95 Selisih terbesarnya ada pada Selisih terbesar kedua ada pada .380851064 9. Begitu juga untuk dengan .055385138 9. Begitu juga dibandingkan dengan . yaitu mempunyai selisih 0.017949192 .433994709 . Untuk menyiasati hal ini.848938826 9.219544457 9.695396825 9.848857802 9.273655914 9.797958971 9.899596524 9. Jika yang kita hitung adalah yang kurang dari dan mendekati suatu kuadrat sempurna.949874371 9.219594595 9.327406417 9. kami mencoba untuk mengambil kasus jika nilai N tetapi masih sangat dekat dengan N.273618495 9.327379053 9. Tingkat ketelitiannya sangatlah bagus.746843434 9. maka tingkat ketelitiannya kurang bagus.94 95 96 97 98 99 9.899494937 9.110433579 9. Beberapa tabelnya untuk N mulai dari 81 sampai 100 adalah sebagai berikut : melebihi dari nilai 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 9.

539392014 9.695360825 9.695359715 9. Intinya! Gunakan nilai A dan b sedemikian sehingga nilai sangat dekat dengan N Di bawah ini ada 9 (sembilan) tips dan trik penyelesaian soal Matematika dengan cepat. 1052 = ? . Jika kita menghitung suatu bentuk akar yang nilainya sangat mendekati suatu kuadrat sempurna. Pengkuadratan Angka Berakhiran Lima langkah-langkahnya : a) Kalikan angka sebelum angka lima dengan angka urutan selanjutnya.848857868 9.848857802 9.591666667 9. Dan nilai sama dengan bilangan kuadrat sempurna yang didekati.797958971 9. Begitu juga sebaliknya.746794345 9.949874371 10 9.486842105 9. b) Tuliskan angka 25 di belakang angka hasil dari a) contoh : i.00010284 Dapat kita lihat bahwa Nilai dari nilai dari mempunyai tingkat ketelitian yang bagus dibandingkan Dan nilai dari suatu kuadrat sempurna itu sendiri jadi tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. maka kita gunakan b dengan nilai negatif.539397906 9.591663047 9.486832981 9. 652 = ? a) 6 x 7 = 42 b) hasil : 4225 ii.797959184 9. antara lain : 1. Dapat disimpulkan di sini! Untuk mendapatkan nilai dengan ketelitian yang bagus.64365285 9.949874372 10. dan nilainya kurang dari kuadrat sempurna (mendekati dari bawah).899494949 9.746794872 9.899494937 9.643650761 9.90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 9.

592 = ? a) 25 + 9 = 34 b) 92 = 81 c) hasil : 3481 3. Perkalian Satu Angka dengan 11 (11. 2. Pengkuadratan Dua Angka Bilangan yang diakhiri angka Satu langkah-langkahnya : a) Kuadratkan angka bulatnya. 24 x 11 = ? . dan 09) c) Hasil akhir adalah gabungan a) dan b) contoh : i. b) Kuadratkan bilangan satuannya. b) Sisipkan angka dari jumlah dua angka tersebut. Hati-hati bila hasil penjumlahannya lebih dari 9. c) Hasil akhirnya adalah jumlah dari a) dan b) contoh : i. 04. 612 = ? a) 602 = 3600 b) 61 + 60 = 121 c) hasil : 3600 + 121 =3721 ii. 212 = ? a) 202 = 400 b) 21 + 20 = 41 c) hasil : 400 + 41 = 441 4.1 dan seterusnya langkah-langkahnya : a) Tuliskan angkanya. contoh : i. dan 3. angka puluhannya dijumlahkan dengan angka pertama. 1. hasil kuadratnya dituliskan 01. (khusus untuk angka satuan 1. 512 = ? a) 25 + 1 = 26 b) 12 = 01 c) hasil : 2601 ii. Pengkuadratan Dua Angka Bilangan yang dimulai dengan Lima langkah-langkahnya : a) Tambahkan bilangan 25 dengan bilangan satuannya. 110. b) Jumlahkan angka tersebut dengan angka bulatnya.a) 10 x 11 = 110 b) hasil : 11025 2.

5 x 2 = 9 b) 16 : 2 = 8 c) hasilnya : 9 x 8 = 72 7.5 dst.a) 2 ? 4 b) 2 + 4 = 6 -->> Hasilnya : 264 ii. 67 x 11 = ? a) 6 ? 7 b) 6 + 7 = 13 -->> 6 + 1 = 7 -->> Hasilnya : 737 5. 3.15 = 85 c) hasilnya : 1485 6. c) Hasil akhirnya adalah gabungan dari a) dan b) contoh : 15 x 99 = ? a) 15 . Perkalian Satu atau Dua Angka dengan 101 (1. c) Hasil akhirnya adalah perkalian a) dan b) contoh : 16 x 4. contoh : i.1 dst) langkah-langkahnya : a) Tuliskan angkanya dua kali.5 = ? a) 4. 990 dst. 9. b) Sisipkan nol atau koma. Perkalian Dua Bilangan yang Nilainya Berselisih Dua langkah-langkahnya : a) Kuadratkan bilangan di antaranya.1 = 14 b) 100 . .01. 4 x 101 = ? a) 44 b) hasilnya : 404 8.) langkah-langkahnya : a) Kurangi bilangan tersebut dengan angka 1. b) Bilangan yang dikalikan dibagi dengan angka 2. langkah-langkahnya : a) Kalikan bilangan pengali dengan 2.5. b) Kurangi bilangan 100 dengan bilangan tersebut. 10. 2.9.99.5. Perkalian Satu Angka atau Dua Angka dengan 99 (0. Perkalian Bilangan Genap dengan 1. 27 x 101 = ? a) 2727 ii.

Misal 37. b) Kalikan masing-masing bilangan satuannya. Perkalian Dua Bilangan dengan Hubungan Khusus : Bilangan puluhannya bernilai sama dan jumlah bilangan satuannya adalah 10 langkah-langkahnya : a) Kalikan bilangan puluhan dengan bilangan berikutnya. contoh : i. Bila dikerjakan secara biasa akan melakukan perkalian 3 digit dengan 2 digit = 6 kali perkalian ditambah beberapa penjumlahan. 11 x 13 = ? a) 122 = 144 b) Hasilnya : 144 . contoh : i. 1 perkalian dan selesai .b) Hasilnya : a) -1. Sedangkan dijadikan pecahan cukup 1 pembagian (penyederhanaan).1 = 143 9. 28 x 22 = ? a) 2 x 3 = 6 b) 8 x 2 = 16 c) Hasilnya : 616 Salah satu favorit saya adalah x/ 8. 16 x 14 = ? a) 1 x 2 = 2 b) 6 x 4 = 24 c) Hasilnya : 224 ii.5% dari 16 = 3/8 x 16 = 6. c) Hasilnya adalah gabungan dari a) dan b).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->